彬县历任县委书记名单
焦志鹏,男,1968年5月生,陕西彬县人,1989年6月入党,1989年7月参加工作
图片尺寸150x213县委常委,政府副县长郝桐
图片尺寸171x220现任彬县县委常委,统战部部长.
图片尺寸158x220 /p> p>现任陕西礼泉县委常委,纪委书记,监察委员会主任 /p>
图片尺寸550x483张民义,男,汉族,1955年10月生,陕西彬县人,1974年9月加入中国共产党
图片尺寸299x441谢蓉(彬县县委常委,纪委书记,宣传部部长)
图片尺寸150x2101960年6月出生,大专文化程度,建筑专业工程师,家住彬县义门镇中堡子村
图片尺寸154x220 /p> p>现任彬州市委常委,常务副市长,市政府党组副书记. /p>
图片尺寸450x300彬县县长郭伯权近照
图片尺寸500x374孙清云在全省县级党政领导优先发展教育彬县现场会上强调夯实领导责任
图片尺寸450x300一级警督警衔,现任彬县人民政府党组成员,彬县公安局党委书记,局长
图片尺寸158x220纪检组长;永寿县县委常委,宣传部部长,彬县县委常委,政法委书记,武功
图片尺寸639x800李建民
图片尺寸450x300彬县党政考察团来我市考察经济社会发展情况
图片尺寸600x479 /p> p>现任中共太白县委书记. /p>
图片尺寸700x1003孙清云在全省县级党政领导优先发展教育彬县现场会上强调夯实领导责任
图片尺寸450x300 /p> p>现任大荔县委副书记,县长. /p>
图片尺寸800x1003陕西省咸阳市彬县纪委书记宋泽(左二)
图片尺寸600x450彬县县委书记李建民(右三)在太峪镇蒙兴村与群众亲切交谈.
图片尺寸800x568现任陕西华彬能源(集团)有限公司董事长,党委副书记,彬县煤炭有限责任
图片尺寸701x468